SANCHEZ CORZO LUIS
Informe ejecutivo de SANCHEZ CORZO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ CORZO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHOLESALE DISTRIBUTION IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2024 | |
ADACSE IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2023 | |
ADACSE IBERIA SA | Consejero | 17/05/2023 | |
GRUPO ODAFRI SL | Apoderado | 14/05/2023 | |
BASE COMERCIAL EXPORTADORA SL | Administrador Unico | 29/09/2022 | |
GRUPO ODAFRI SL | Apoderado | 18/03/2022 | |
ADACSE IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 27/01/2015 | |
BASE COMERCIAL EXPORTADORA SL | Apoderado | 29/10/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CORZO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CORZO LUIS
Empresa: WHOLESALE DISTRIBUTION IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Noguera Mercadal Santiago
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43715 , F 135, S 8, H B 436337, I/A 11 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: ADACSE IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Noguera Mercadal Santiago
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43890 , F 74, S 8, H B 187876, I/A 102 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-08
Empresa: ADACSE IBERIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cristina Davalos Barragan
- Noguera Mercadal Santiago
- Sanchez Corzo Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43890 , F 73, S 8, H B 187876, I/A 100 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: GRUPO ODAFRI SL
Apoderado
- Noguera Mercadal Santiago
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42741 , F 157, S 8, H M 755839, I/A 6 (14/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: GRUPO ODAFRI SL
Administrador Solidario
- Davalos Barragan Cristina
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42741 , F 156, S 8, H M 755839, I/A 5 (14/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: BASE COMERCIAL EXPORTADORA SL
Administrador Unico
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27516 , F 9, S 8, H M 495786, I/A 7 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: GRUPO ODAFRI SL
Administrador Solidario
- Davalos Barragan Cristina
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42741 , F 156, S 8, H M 755839, I/A 4 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: GRUPO ODAFRI SL
Apoderado
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42741 , F 155, S 8, H M 755839, I/A 3 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: GRUPO ESCADA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Cajal Alonso Javier
- Escaler Sala Nuria
- Llorens Flek Joana
- Padial Campoy Rosa Elena
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 63, S 8, H B 187876, I/A 72 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: GRUPO ESCADA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Escaler Sala Nuria
- Garcia Gutierrez Ana
- Llorens Flek Joana
- Padial Campoy Rosa Elena
- Sanchez Corzo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 63, S 8, H B 187876, I/A 71 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ CORZO LUIS
Mostramos los datos de SANCHEZ CORZO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CORZO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos