SANCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SANCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUPER TEAM SL | Administrador Solidario | 27/11/2018 | 09/03/2021 |
PARKING MARAVILLAS SA | Consejero | 10/04/2012 | 16/10/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN
Empresa: FIXED UP SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Juan Jose
- Sanchez Corral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38402 , F 156, S 8, H M 683189, I/A 2 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: FIXED UP SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Juan Jose
- Sanchez Corral Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38402 , F 155, S 8, H M 683189, I/A 1 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: PARKING MARAVILLAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 126, S 8, H M 84959, I/A 15 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: PARKING MARAVILLAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 125, S 8, H M 84959, I/A 14 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Información de SANCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SANCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CORRAL MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos