SANCHEZ CASAS ROBERTO MARIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ CASAS ROBERTO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ CASAS ROBERTO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN VIA CUARTA GENERACION SL | Administrador Solidario | 15/11/2022 | |
GESTORA PATIO ROBLES 2021 SL | Administrador Solidario | 19/03/2021 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CASAS ROBERTO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CASAS ROBERTO MARIA
Empresa: GRAN VIA CUARTA GENERACION SL
Administrador Solidario
- Antonio Alba Chorat
- Sanchez Casas Roberto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 221, S 8, H CA 47668, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-11
Empresa: GRAN VIA CUARTA GENERACION SL
Administrador Unico
- Sanchez Casas Roberto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 221, S 8, H CA 47668, I/A 3 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-11
Empresa: GESTORA PATIO ROBLES 2021 SL
Administrador Solidario
- Estudillo Sanchez Juan Manuel
- Sanchez Casas Roberto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386 , F 55, S 8, H CA 58090, I/A 1 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-11
Empresa: GRAN VIA CUARTA GENERACION SL
Administrador Unico
- Sanchez Casas Roberto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 221, S 8, H CA 47668, I/A 2 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-11
Empresa: INVERCASA CADIZ SL
Liquidador Mancomunado
- FERNANDEZ-TAGLE SANCHEZ TOMAS
- Sanchez Casas Roberto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 28, S 8, H CA 31093, I/A 2 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-11
Empresa: INVERCASA CADIZ SL
Administrador Unico
Liquidador Mancomunado
- FERNANDEZ-TAGLE SANCHEZ TOMAS
- Sanchez Casas Roberto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 28, S 8, H CA 31093, I/A 2 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-11
Información de SANCHEZ CASAS ROBERTO MARIA
Mostramos los datos de SANCHEZ CASAS ROBERTO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CASAS ROBERTO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos