SANCHEZ CASADO ALFONSO
Informe ejecutivo de SANCHEZ CASADO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ CASADO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTONAJES TRAYS SL | Administrador Solidario | 16/12/2021 | |
MULTIEMBALAJES TRAYS SL | Administrador Unico | 12/03/2018 | |
CREACIONES GRAFICAS TRAYS SL | Apoderado Solidario | 06/11/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CASADO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CASADO ALFONSO
Empresa: CARTONAJES TRAYS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Casado Alfonso
- Zapata Ocaña Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47340 , F 189, S 8, H B 549011, I/A 2 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: MULTIEMBALAJES TRAYS SL
Administrador Unico
- Sanchez Casado Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 167, S 8, H B 516176, I/A 1 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Empresa: CREACIONES GRAFICAS TRAYS SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Casado Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 188, S 8, H B 455404, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Administrador Unico
- Sanchez Casado Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43530 , F 201, S 8, H B 431589, I/A 2 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Administrador Unico
- Sanchez Casado Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43530 , F 199, S 8, H B 431589, I/A 1 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Empresa: DISPASPAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Casado Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 131, S 8, H B 422462, I/A 2 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-08
Empresa: DISPASPAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Casado Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 129, S 8, H B 422462, I/A 1 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Información de SANCHEZ CASADO ALFONSO
Mostramos los datos de SANCHEZ CASADO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CASADO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos