SANCHEZ CARRASCO MANUEL CARMELO
Informe ejecutivo de SANCHEZ CARRASCO MANUEL CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ CARRASCO MANUEL CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARSADE EXTERNALIZACION SL | Administrador Mancomunado | 05/01/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CARRASCO MANUEL CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CARRASCO MANUEL CARMELO
Empresa: ARSADE EXTERNALIZACION SL
Administrador Mancomunado
- Artacho Aznar Antonio Javier
- Sanchez Carrasco Manuel Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4833, L 3741, F 43, S 8, H MA107580, I/A 1 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
Empresa: BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA
Apoderado
- Corral Portela Maria
- Escriba Figols Maria Jose
- Ferradas Gestido Marta
- Johanness Miguel Avila Araujo
- KARMAT ASESORES PERSONALES SL
- Lopez Camara Sergio Javier
- Mares Moya Nuria
- Perez Fernandez Miriam
- Polentinos Fernandez Maria Oilda
- Rende Civit Victoria
- Rodriguez Melero Gustavo
- Sanchez Carrasco Manuel Carmelo
- Sandoval Vaquero Pablo
- Sanmartin Perez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 15, S 8, H B 73301, I/A 711 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-08
Información de SANCHEZ CARRASCO MANUEL CARMELO
Mostramos los datos de SANCHEZ CARRASCO MANUEL CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CARRASCO MANUEL CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos