SANCHEZ CAPELLAN FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de SANCHEZ CAPELLAN FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ CAPELLAN FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUAN ALTERNATIVE INVESTMENTS SL | Socio Unico | 04/01/2018 | |
KUAN CAPITAL ASESORES EAFN SL | Administrador Unico | 19/05/2017 | |
KUAN ALTERNATIVE INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CAPELLAN FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CAPELLAN FRANCISCO JAVIER
Empresa: KUAN ALTERNATIVE INVESTMENTS SL
Socio Único
- Sanchez Capellan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 126, S 8, H VA 28626, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-47
Empresa: KUAN CAPITAL ASESORES EAFI SL
Administrador Unico
- Sanchez Capellan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 27, S 8, H VA 28165, I/A 3 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-47
Empresa: KUAN CAPITAL ASESORES EAFI SL
Administrador Solidario
- Lozada Leidenz Santiago Emilio
- Sanchez Capellan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 27, S 8, H VA 28165, I/A 3 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-47
Empresa: KUAN ALTERNATIVE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Sanchez Capellan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 126, S 8, H VA 28626, I/A 2 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-47
Empresa: KUAN ALTERNATIVE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Lozada Leidenz Santiago Emilio
- Sanchez Capellan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 126, S 8, H VA 28626, I/A 2 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-47
Empresa: KUAN ALTERNATIVE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Lozada Leidenz Santiago Emilio
- Sanchez Capellan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 124, S 8, H VA 28626, I/A 1 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-47
Empresa: KUAN CAPITAL ASESORES EAFI SL
Administrador Solidario
- Lozada Leidenz Santiago Emilio
- Sanchez Capellan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 25, S 8, H VA 28165, I/A 1 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-47
Información de SANCHEZ CAPELLAN FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de SANCHEZ CAPELLAN FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CAPELLAN FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos