SANCHEZ CABEZA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ CABEZA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ CABEZA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPERENGANCHES SL | Apoderado | 27/01/2012 | |
HIPERENGANCHES SL | Apoderado | 20/10/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CABEZA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CABEZA JESUS MARIA
Empresa: LITTLE WAY TEAM SL
Apoderado
- Sanchez Cabeza Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 91, S 8, H Z 56754, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-50
Empresa: LITTLE WAY TEAM SL
Apoderado
- Sanchez Cabeza Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 90, S 8, H Z 56754, I/A 2 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-50
Empresa: HIPERENGANCHES SL
Apoderado
- Sanchez Cabeza Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3772 , F 3, S 8, H Z 50013, I/A 3 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-50
Empresa: HIPERENGANCHES SL
Apoderado
- Sanchez Cabeza Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3772 , F 2, S 8, H Z 50013, I/A 2 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-50
Información de SANCHEZ CABEZA JESUS MARIA
Mostramos los datos de SANCHEZ CABEZA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CABEZA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos