SANCHEZ BURGOS MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de SANCHEZ BURGOS MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ BURGOS MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDALUZA DE SERVICIOS INFORMATICOS SA | Apoderado | 10/01/2012 | |
AUREN ABOGADOS Y ASESORES LEGALES AGP SAP | Soc.Prof. | 23/04/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BURGOS MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BURGOS MARIA BEGOÑA
Consejero Delegado
Consejero
- Sanchez Burgos Alejandro
- Sanchez Burgos Jose Antonio
- Sanchez Burgos Maria Begoña
- Sanchez Burgos Miguel Angel
- Sanchez Burgos Remedios
- Sanchez Garrido Elisardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4483, L 3392, F 28, S 8, H MA 96394, I/A 7 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-29
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanchez Burgos Alejandro
- Sanchez Burgos Jose Antonio
- Sanchez Burgos Maria Begoña
- Sanchez Burgos Miguel Angel
- Sanchez Burgos Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4483, L 3392, F 27, S 8, H MA 96394, I/A 5 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-29
Apoderado
- Sanchez Burgos Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964, L 3871, F 143, S 8, H MA 3649, I/A 10 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-29
Soc.Prof.
- Sanchez Burgos Alejandro
- Sanchez Burgos Jose Antonio
- Sanchez Burgos Maria Begoña
- Sanchez Burgos Miguel Angel
- Sanchez Burgos Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4483, L 3392, F 27, S 8, H MA 96394, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Información de SANCHEZ BURGOS MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de SANCHEZ BURGOS MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BURGOS MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos