SANCHEZ BERGUA VALERA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ BERGUA VALERA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ BERGUA VALERA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CUPULA MUSIC MEDIA SL | Apoderado Solidario | 26/10/2020 | |
SONOSUITE SL | Apoderado | 28/12/2018 | |
OPSAS 5000 SL | Consejero | 05/06/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BERGUA VALERA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BERGUA VALERA MARIA DEL MAR
Empresa: LA CUPULA MUSIC MEDIA SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Bergua Valera Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47370 , F 102, S 8, H B 549929, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: LA CUPULA MUSIC SL
Apoderado
- Sanchez Bergua Valera Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10406, L 7687, F 96, S 8, H V 179185, I/A 6 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-46
Empresa: OPSAS 5000 SL
Consejero
- Calle Cabrera Rocio
- Grande Perez Nuria
- Regalado Frutos Victoriano
- Sanchez Bergua Valera Maria Del Mar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46185 , F 14, S 8, H B 512256, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08
Empresa: COMET SOLUTIONS CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Bergua Valera Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40261 , F 43, S 8, H B 361342, I/A 8 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Empresa: VIRTUAL SPORTS GAMES SA
Administrador Unico
- Sanchez Bergua Valera Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 153, S 8, H B 290806, I/A 35 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-08
Empresa: VIRTUAL SPORTS GAMES SA
Administrador Unico
- Sanchez Bergua Valera Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 152, S 8, H B 290806, I/A 33 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-08
Empresa: COMET SOLUTIONS INFORMATICA SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Bergua Valera Maria Del Mar
- Simon John Taverner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42356 , F 187, S 8, H B 405063, I/A 2 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
Empresa: COMET SOLUTIONS CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Bergua Valera Maria Del Mar
- Simon John Taverner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40261 , F 41, S 8, H B 361342, I/A 3 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-08
Información de SANCHEZ BERGUA VALERA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de SANCHEZ BERGUA VALERA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BERGUA VALERA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos