SANCHEZ-BELLA DE SOLIS MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ-BELLA DE SOLIS MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ-BELLA DE SOLIS MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLATA IBERCONSULTING SA | Apoderado | 25/07/2019 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ-BELLA DE SOLIS MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ-BELLA DE SOLIS MARIA DEL PILAR
Empresa: COMPLATA IBERCONSULTING SA
Consejero
- Sanchez-bella De Solis Maria Del Pilar
Presidente
- Sanchez-bella De Solis Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254 , F 170, S 8, H M 148861, I/A 19 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: COMPLATA IBERCONSULTING SA
Consejero
- Sanchez-bella De Solis Alfredo
- Sanchez-bella De Solis Isabel Maria
- Sanchez-bella De Solis Maria Del Pilar
Presidente
- Sanchez-bella De Solis Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254 , F 169, S 8, H M 148861, I/A 18 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: COMPLATA IBERCONSULTING SA
Apoderado
- Sanchez-bella De Solis Alfredo
- Sanchez-bella De Solis Isabel Maria
- Sanchez-bella De Solis Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254 , F 168, S 8, H M 148861, I/A 17 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: COMPLATA IBERCONSULTING SA
Consejero
- Sanchez-bella De Solis Alfredo
- Sanchez-bella De Solis Isabel Maria
- Sanchez-bella De Solis Maria Del Pilar
Presidente
- Sanchez-bella De Solis Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254 , F 167, S 8, H M 148861, I/A 15 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Información de SANCHEZ-BELLA DE SOLIS MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de SANCHEZ-BELLA DE SOLIS MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ-BELLA DE SOLIS MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos