SANCHEZ BAS MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de SANCHEZ BAS MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ BAS MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA SA | Consejero | 30/07/2024 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BAS MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BAS MARIA MERCEDES
Consejero
- Sanchez Bas Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 8105, I/A 95 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-21
Apoderado
- Sanchez Bas Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 104, S 8, H GR 5508, I/A 122 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-18
Director
- Sanchez Bas Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 104, S 8, H GR 5508, I/A 122 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-18
Apoderado
- Sanchez Bas Maria Mercedes
Director
- Sanchez Bas Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 102, S 8, H GR 5508, I/A 118 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-18
Apoderado
- Sanchez Bas Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 102, S 8, H GR 5508, I/A 118 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-18
Apoderado
- Sanchez Bas Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 132, S 8, H GR 5508, I/A 95 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-18
Información de SANCHEZ BAS MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de SANCHEZ BAS MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BAS MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos