SANCHEZ BARBUDO DELGADO BLAS
Informe ejecutivo de SANCHEZ BARBUDO DELGADO BLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ BARBUDO DELGADO BLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES Y ARIDOS ALCAIDE SL | Administrador Unico | 09/12/2020 | 02/04/2024 |
HORMIGONES Y ARIDOS ALCAIDE SL | Administrador Mancomunado | 09/12/2020 | |
RECICLAJES SANCHEZ BARBUDO SL | Administrador Solidario | 11/09/2013 | 08/05/2019 |
RECICLAJES SANCHEZ BARBUDO SL | Liquidador Solidario | 08/05/2019 | 08/05/2019 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BARBUDO DELGADO BLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BARBUDO DELGADO BLAS
Administrador Unico
- Sanchez Barbudo Delgado Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 740 , F 118, S 8, H H 3139, I/A 6 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-21
Administrador Unico
- Sanchez Barbudo Delgado Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 740 , F 118, S 8, H H 3139, I/A 5 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-21
Administrador Mancomunado
- Sanchez Barbudo Carrasco Daniel
- Sanchez Barbudo Delgado Blas
- Sanchez Barbudo Delgado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 740 , F 118, S 8, H H 3139, I/A 5 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-21
Empresa: RECICLAJES SANCHEZ BARBUDO SL
Liquidador Solidario
- Sanchez Barbudo Carrasco Daniel
- Sanchez Barbudo Delgado Blas
- Sanchez Barbudo Delgado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 55, S 8, H H 20910, I/A 2 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-21
Empresa: RECICLAJES SANCHEZ BARBUDO SL
Administrador Solidario
- Sanchez Barbudo Carrasco Daniel
- Sanchez Barbudo Delgado Blas
- Sanchez Barbudo Delgado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 55, S 8, H H 20910, I/A 2 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-21
Empresa: RECICLAJES SANCHEZ BARBUDO SL
Administrador Solidario
- Sanchez Barbudo Carrasco Daniel
- Sanchez Barbudo Delgado Blas
- Sanchez Barbudo Delgado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 52, S 8, H H 20910,H , I/ 1 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-21
Información de SANCHEZ BARBUDO DELGADO BLAS
Mostramos los datos de SANCHEZ BARBUDO DELGADO BLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BARBUDO DELGADO BLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos