SANCHEZ ARROYO FRANCISCO
Informe ejecutivo de SANCHEZ ARROYO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ ARROYO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAFACACIO SL | Apoderado Solidario | 27/06/2016 | |
SITGES GASTRONOMICO SL | Apoderado | 04/11/2011 | |
INVERCAVORE SL | Apoderado | 03/11/2011 | |
INICIATIVAS VINCERIS 21 SL | Apoderado | 03/11/2011 | |
PISO CASH SL | Apoderado | 03/11/2011 | |
CRINIS SL | Apoderado | 09/04/2010 | |
INICIATIVAS VINCERIS 21 SL | Apoderado | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ARROYO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ARROYO FRANCISCO
Empresa: INVEST AFRICA SERVICES ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colomer Guillamon Jose Oriol
- NOICAVORE SL
- Sanchez Arroyo Fabian
- Sanchez Arroyo Francisco
- Serra Villalbi Jordi
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39103 , F 212, S 8, H B 338171, I/A 2 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: PAFACACIO SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Arroyo Carlos
- Sanchez Arroyo Fabian
- Sanchez Arroyo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44954 , F 112, S 8, H B 472381, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-08
Empresa: SITGES GASTRONOMICO SL
Apoderado
- Sanchez Arroyo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42339 , F 61, S 8, H B 136623, I/A 12 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Empresa: PISO CASH SL
Apoderado
- Sanchez Arroyo Fabian
- Sanchez Arroyo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 155, S 8, H B 281967, I/A 9 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Empresa: INICIATIVAS VINCERIS 21 SL
Apoderado
- Sanchez Arroyo Fabian
- Sanchez Arroyo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41204 , F 111, S 8, H B 340079, I/A 5 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Empresa: INVERCAVORE SL
Apoderado
- Sanchez Arroyo Fabian
- Sanchez Arroyo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39136 , F 78, S 8, H B 339191, I/A 5 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Empresa: CRINIS SA
Apoderado
- Sanchez Arroyo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38682 , F 71, S 8, H B 165821, I/A 17 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: INICIATIVAS VINCERIS 21 SL
Apoderado
- Sanchez Arroyo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39164 , F 47, S 8, H B 340079, I/A 4 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Información de SANCHEZ ARROYO FRANCISCO
Mostramos los datos de SANCHEZ ARROYO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ARROYO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos