SANCHEZ AREVALO MARTINEZ MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de SANCHEZ AREVALO MARTINEZ MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ AREVALO MARTINEZ MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLACKCROW RESTAURANTE SL | Administrador Solidario | 19/07/2018 | |
KARLEK RESTAURACIO SL | Administrador Solidario | 02/04/2013 | |
KATMA 25 PROMOCIONS SL | Administrador Solidario | 16/04/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ AREVALO MARTINEZ MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ AREVALO MARTINEZ MARIA MONTSERRAT
Empresa: BLACKCROW RESTAURANTE SL
Administrador Solidario
- Pozzo Gonzalez Marina
- Sanchez Arevalo Martinez Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 162, S 8, H B 522183, I/A 1 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-08
Empresa: TRANSPORTES SANITARIOS AGERID SA
Administrador Solidario
- Carapuig Rovira Jose
- Sanchez Arevalo Martinez Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34657 , F 210, S 8, H B 254078, I/A 6 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-08
Empresa: TRANSPORTES SANITARIOS AGERID SA
Administrador Solidario
- Carapuig Rovira Jose
- Sanchez Arevalo Martinez Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34657 , F 210, S 8, H B 254078, I/A 5 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-08
Empresa: KARLEK RESTAURACIO SL
Administrador Solidario
- Carapuig Rovira Jose
- Sanchez Arevalo Martinez Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43694 , F 149, S 8, H B 435680, I/A 1 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Empresa: TRANSPORTES SANITARIOS AGERID SA
Administrador Solidario
- Carapuig Rovira Jose
- Sanchez Arevalo Martinez Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34657 , F 210, S 8, H B 254078, I/A 4 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-08
Empresa: KATMA 25 PROMOCIONS SL
Administrador Solidario
- Carapuig Rovira Jose
- Sanchez Arevalo Martinez Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41731 , F 3, S 8, H B 394832, I/A 2 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Información de SANCHEZ AREVALO MARTINEZ MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de SANCHEZ AREVALO MARTINEZ MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ AREVALO MARTINEZ MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos