SANCHEZ ALVAREZ LAURA
Informe ejecutivo de SANCHEZ ALVAREZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ ALVAREZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS DE PARAFARMACIA Y ORTOPEDIA SANTA MARINA SL | Administrador Unico | 27/01/2020 | |
PARAFARMACIA DURANGO SL | Apoderado | 24/01/2019 | |
PROMOCIONES ESALBI SL | Apoderado | 26/12/2017 | |
INMOBILIARIA Y SERVICIOS DEL DURANGUESADO SL | Apoderado | 26/12/2017 | |
INMOBILIARIA EZKURDI 2000 SL | Apoderado | 26/12/2017 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ALVAREZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ALVAREZ LAURA
Administrador Unico
- Sanchez Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 191, S 8, H SS 42386, I/A 1 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-20
Empresa: PARAFARMACIA DURANGO SL
Apoderado
- Sanchez Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5598 , F 131, S 8, H BI 67577, I/A 3 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-48
Empresa: INMOBILIARIA EZKURDI 2000 SL
Apoderado
- Sanchez Alvarez Gabriel
- Sanchez Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620 , F 103, S 8, H BI 21015, I/A 6 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
Apoderado
- Sanchez Alvarez Gabriel
- Sanchez Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 47, S 8, H BI 43827,B , I/ 3 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
Empresa: PROMOCIONES ESALBI SL
Apoderado
- Sanchez Alvarez Gabriel
- Sanchez Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 219, S 8, H BI 28337, I/A 7 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
Información de SANCHEZ ALVAREZ LAURA
Mostramos los datos de SANCHEZ ALVAREZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ALVAREZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos