SANCHEZ ALONSO-MARTINEZ CASILDA
Informe ejecutivo de SANCHEZ ALONSO-MARTINEZ CASILDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ ALONSO-MARTINEZ CASILDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOSABEC SL | Administrador Solidario | 06/08/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ALONSO-MARTINEZ CASILDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ALONSO-MARTINEZ CASILDA
Empresa: WILDBYTES SL
Administrador Solidario
- Obelleiro Rubio Julio
- Sanchez Alonso-martinez Casilda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 519690, I/A 8 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: GOSABEC SL
Administrador Solidario
- Sanchez Alonso-martinez Casilda
- Sanchez Alonso-martinez Lucia-jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17462 , F 109, S 8, H M 299691, I/A 10 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: WILDBYTES SL
Administrador Solidario
- Sanchez Alonso-martinez Casilda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28861 , F 55, S 8, H M 519690, I/A 5 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: INVERSIONES GOCAL SICAV
Consejero
- Sanchez Alonso-martinez Casilda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24715 , F 178, S 8, H M 239699, I/A 21 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28
Información de SANCHEZ ALONSO-MARTINEZ CASILDA
Mostramos los datos de SANCHEZ ALONSO-MARTINEZ CASILDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ALONSO-MARTINEZ CASILDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos