SANCHEZ ALONSO JACINTO
Informe ejecutivo de SANCHEZ ALONSO JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ ALONSO JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUN FOOD RESTAURACION SL | Administrador Unico | 23/12/2015 | |
FUN FOOD RESTAURACION SL | Liquidador Unico | 23/12/2015 | 23/12/2015 |
GRUSAPEGO SL | Consejero | 09/06/2011 | 28/09/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ALONSO JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ALONSO JACINTO
Empresa: FUN FOOD RESTAURACION SL
Liquidador Unico
- Sanchez Alonso Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 15, S 8, H GU 8559, I/A 3 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-19
Empresa: FUN FOOD RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Sanchez Alonso Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 15, S 8, H GU 8559, I/A 3 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-19
Empresa: GRUSAPEGO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Arias Juan Jorge
- Sanchez Alonso Jacinto
- Vicente Grueso Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28925 , F 151, S 8, H M 520813, I/A 2 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: GRUSAPEGO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Arias Juan Jorge
- Sanchez Alonso Jacinto
- Vicente Grueso Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28925 , F 150, S 8, H M 520813, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
Información de SANCHEZ ALONSO JACINTO
Mostramos los datos de SANCHEZ ALONSO JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ALONSO JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos