SANCHEZ ABELLAN DIEGO
Informe ejecutivo de SANCHEZ ABELLAN DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ ABELLAN DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEDISAN SL | Administrador Unico | 12/03/2013 | |
TELEFONIA TRES SA | Consejero Delegado Solidario | 20/01/2011 | |
TELEFONIA TRES SA | Presidente | 20/01/2011 | |
TELEFONIA TRES SA | Consejero | 20/01/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ABELLAN DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ABELLAN DIEGO
Empresa: TENDIDOS TELEFONICOS LARTEL SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Rodriguez Francisco
- Lopez Manzano Enrique
- Sanchez Abellan Diego
Consejero
- Garcia Rodriguez Francisco
- Lopez Manzano Enrique
- Sanchez Abellan Diego
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186, L 1099, F 204, S 8, H MA 33053, I/A 7 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-29
Empresa: JEDISAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Abellan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496, L 260, F 39, S 8, H AB 403, I/A 5 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-02
Empresa: JEDISAN SL
Administrador Solidario
- Rios Serna Santiago
- Sanchez Abellan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496, L 260, F 39, S 8, H AB 403, I/A 5 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-02
Empresa: DIBOMA AB SL
Liquidador Solidario
- Rios Serna Santiago
- Sanchez Abellan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 216, S 8, H AB 15843, I/A 3 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-02
Empresa: DIBOMA AB SL
Administrador Solidario
- Rios Serna Santiago
- Sanchez Abellan Diego
Liquidador Solidario
- Rios Serna Santiago
- Sanchez Abellan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 216, S 8, H AB 15843, I/A 3 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-02
Empresa: TELEFONIA TRES SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Rodriguez Francisco
- Lopez Manzano Enrique
- Sanchez Abellan Diego
Consejero
- Garcia Rodriguez Francisco
- Lopez Manzano Enrique
- Sanchez Abellan Diego
Presidente
- Sanchez Abellan Diego
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867, L 780, F 142, S 8, H MA 25482, I/A 4 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-29
Información de SANCHEZ ABELLAN DIEGO
Mostramos los datos de SANCHEZ ABELLAN DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ABELLAN DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos