SANCHEZ ABADIA ANTONIO JAIME
Informe ejecutivo de SANCHEZ ABADIA ANTONIO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ ABADIA ANTONIO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EESS CAMPA NULES SL | Administrador Unico | 19/02/2024 | |
SANCHEZ ABADIA FINANCIACION SL | Administrador Unico | 06/08/2018 | |
FINANZAS Y SEGUROS ABCD SL | Administrador Unico | 28/01/2015 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ABADIA ANTONIO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ABADIA ANTONIO JAIME
Empresa: EESS CAMPA NULES SL
Administrador Unico
- Sanchez Abadia Antonio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 24, S 8, H CS 41353, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-12
Empresa: SANCHEZ ABADIA FINANCIACION SL
Administrador Unico
- Sanchez Abadia Antonio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766, L 1327, F 104, S 8, H CS 41297, I/A 1 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-12
Empresa: CARRY DIRECTO SL
Administrador Unico
- Sanchez Abadia Antonio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730, L 1291, F 7, S 8, H CS 39876, I/A 2 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-12
Empresa: CARRY DIRECTO SL
Administrador Unico
- Sanchez Abadia Antonio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730, L 1291, F 6, S 8, H CS 39876, I/A 1 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2018-19-12
Empresa: FINANZAS Y SEGUROS ABCD SL
Administrador Unico
- Sanchez Abadia Antonio Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668, L 1229, F 102, S 8, H CS 37301, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-12
Información de SANCHEZ ABADIA ANTONIO JAIME
Mostramos los datos de SANCHEZ ABADIA ANTONIO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ABADIA ANTONIO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos