SANANTONIO LIZANDRA JOAN
Informe ejecutivo de SANANTONIO LIZANDRA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANANTONIO LIZANDRA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BR SERVICIOS FUNERARIOS SL | Administrador Unico | 21/06/2024 | |
GSS SERVEIS JURIDICS SLP | Soc.Prof. | 16/05/2024 | |
GSS SERVEIS JURIDICS SLP | Administrador Solidario | 16/05/2024 | |
INNOVA CAPITAL SL | Administrador Unico | 13/03/2023 | |
IFOSTRAM 22 SL | Administrador Unico | 19/09/2022 | |
IFOSTRAM 22 SL | Socio Unico | 19/09/2022 | |
ALMO HOME 2017 SL | Apoderado | 03/08/2022 | |
SANANTONIO LIZANDRA ASSESSORS SL | Administrador Unico | 09/01/2019 |
VINCULACIONES DE SANANTONIO LIZANDRA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANANTONIO LIZANDRA JOAN
Empresa: BR SERVICIOS FUNERARIOS SL
Administrador Unico
- Sanantonio Lizandra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219207, I/A 1 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-46
Empresa: GSS SERVEIS JURIDICS SLP
Administrador Solidario
- Gimeno Seguer Raquel
- Sanantonio Lizandra Joan
- Sanchis Vidal Laura
Soc.Prof.
- Gimeno Seguer Raquel
- Sanantonio Lizandra Joan
- Sanchis Vidal Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218310, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-46
Empresa: EMBERS AND FOOD SL
Administrador Unico
- Sanantonio Lizandra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11158, L 8436, F 106, S 8, H V 203987, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-46
Empresa: IFOSTRAM 22 SL
Administrador Unico
- Sanantonio Lizandra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11233, L 8511, F 33, S 8, H V 206395, I/A 1 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-46
Empresa: IFOSTRAM 22 SL
Socio Único
- Sanantonio Lizandra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11233, L 8511, F 33, S 8, H V 206395, I/A 1 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-46
Empresa: ALMO HOME 2017 SL
Apoderado
- Sanantonio Lizandra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10232, L 7514, F 78, S 8, H V 174510, I/A 3 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-46
Empresa: VENTA ONLINE JM TEXTIL SL
Liquidador Unico
- Sanantonio Lizandra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9515, L 6797, F 210, S 8, H V 150079, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-46
Empresa: VENTA ONLINE JM TEXTIL SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Sanantonio Lizandra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9515, L 6797, F 210, S 8, H V 150079, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-46
Empresa: SANANTONIO LIZANDRA ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Sanantonio Lizandra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5047, L 2355, F 171, S 8, H V 38110, I/A 8 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-46
Información de SANANTONIO LIZANDRA JOAN
Mostramos los datos de SANANTONIO LIZANDRA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANANTONIO LIZANDRA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos