SANAHUJA PONS ROMAN
Informe ejecutivo de SANAHUJA PONS ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 57
Empresas inactivas: 26
CARGOS DE SANAHUJA PONS ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAHOSA SA | Presidente | 22/12/2020 | |
BAHOSA SA | Consejero | 26/10/2020 | |
INDICESA L'ILLA SL | Consejero | 23/07/2020 | |
MILENIUM MERIDIAN SL | Apoderado Mancomunado | 13/11/2019 | |
MILENIUM MERIDIAN SL | Presidente | 23/08/2013 | |
MILENIUM MERIDIAN SL | Consejero | 23/08/2013 | |
LAIROL INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 02/12/2010 | |
INVERSIONES FINANCIERAS CRESA SICAV | Consejero | 23/11/2009 | |
BASIC ELITE SL | Administrador Unico | 26/05/2009 |
VINCULACIONES DE SANAHUJA PONS ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANAHUJA PONS ROMAN
Empresa: LANTER INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Escofet Brado Ana Maria
- Sanahuja Pons Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37637 , F 219, S 8, H B 306813, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-08
Empresa: CAUFEC SA
Consejero Delegado
- Sanahuja Pons Roman
Consejero
Presidente
- Sanahuja Pons Roman
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40170 , F 158, S 8, H B 12737, I/A 45 N (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: GUILS LAKE SA
Administrador Solidario
- Escofet Brado Ana Maria
- Sanahuja Pons Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34382 , F 83, S 8, H B 30661, I/A 15 N (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: BAHOSA SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Sanahuja Pons Roman
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34697 , F 170, S 8, H B 77605, I/A 25 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Empresa: BAHOSA SA
Consejero
- AXA AURORA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
- Sanahuja Pons Juan
- Sanahuja Pons Maria Angeles
- Sanahuja Pons Roman
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34697 , F 169, S 8, H B 77605, I/A 24 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: BAHOSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA
- Sanahuja Pons Juan
- Sanahuja Pons Maria Angeles
- Sanahuja Pons Roman
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34697 , F 169, S 8, H B 77605, I/A 24 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: INDICESA L'ILLA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- GESTORA VERTICE DE INVERSIONES SL
- MOTEMA SL
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
- Sanahuja Maymo Marta
- Sanahuja Pons Roman
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46198 , F 104, S 8, H B 147058, I/A 58 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Empresa: INDICESA L'ILLA SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- GESTORA VERTICE DE INVERSIONES SL
- MOTEMA SL
- Sanahuja Pons Roman
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46198 , F 104, S 8, H B 147058, I/A 58 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Empresa: UNDERTAKE OPTIONS SL
Administrador Solidario
- Sanahuja Escofet Javier
- Sanahuja Pons Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39557 , F 122, S 8, H B 350276, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: MILENIUM MERIDIAN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43885 , F 195, S 8, H B 423308, I/A 10 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
VER MAS ACTOS
Información de SANAHUJA PONS ROMAN
Mostramos los datos de SANAHUJA PONS ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANAHUJA PONS ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos