SANAHUJA BOFARULL MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SANAHUJA BOFARULL MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANAHUJA BOFARULL MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTIVILL PROFESSIONALS ASSOCIATS SL | Apoderado Mancomunado | 23/08/2023 | |
ESTIVILL PROFESSIONALS ASSOCIATS SL | Apoderado Solidario | 01/08/2022 | |
ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2021 | |
ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS SL | Apoderado Solidario | 23/03/2020 |
VINCULACIONES DE SANAHUJA BOFARULL MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANAHUJA BOFARULL MARIA TERESA
Empresa: ESTIVILL PROFESSIONALS ASSOCIATS SL
Apoderado Mancomunado
- Bueso Magriña Carles
- Farre Andreu Arnau
- Marti Llort Marta
- Martinez Farre Teresa Maria
- Sanahuja Bofarull Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 65, S 8, H T 58902, I/A 6 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-43
Empresa: ESTIVILL PROFESSIONALS ASSOCIATS SL
Apoderado Mancomunado
- Bueso Magriña Carles
- Martinez Farre Teresa Maria
- Sanahuja Bofarull Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 65, S 8, H T 58902, I/A 6 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-43
Empresa: ESTIVILL PROFESSIONALS ASSOCIATS SL
Apoderado Solidario
- Bueso Magriña Carles
- Sanahuja Bofarull Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 65, S 8, H T 58902, I/A 4 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-43
Empresa: ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS SL
Apoderado Mancomunado
- Alfonso Rivas Antoni
- Bueso Magriña Carles
- Sanahuja Bofarull Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 175, S 8, H T 3465, I/A 24 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-43
Empresa: ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS SL
Apoderado Solidario
- Bueso Magriña Carles
- Sanahuja Bofarull Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 124, S 8, H T 3465, I/A 22 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-43
Información de SANAHUJA BOFARULL MARIA TERESA
Mostramos los datos de SANAHUJA BOFARULL MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANAHUJA BOFARULL MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos