SANAHUJA BELTRAN MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de SANAHUJA BELTRAN MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANAHUJA BELTRAN MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUSTER BARCELONA. PROMOCIO I CANVIS PER LA SALUT SLP | Consejero | 10/12/2015 | |
CLUSTER BARCELONA. PROMOCIO I CANVIS PER LA SALUT SLP | Consejero Delegado | 10/12/2015 |
VINCULACIONES DE SANAHUJA BELTRAN MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANAHUJA BELTRAN MARIA DEL PILAR
Consejero Delegado
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Consejero
- Gil Ibañez Ana Maria
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
- Serrano Jordan Jaime Cristobal
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45103 , F 154, S 8, H B 476958, I/A 1 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: RESIDENCIAL INPROSS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Medina Mancebo Orencio
- Melgarejo Clara Marisa
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
- Serrano Jordan Jaime
Presidente
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 26, S 8, H B 193729, I/A 7 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: RESIDENCIAL INPROSS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Medina Mancebo Orencio
- Melgarejo Clara Marisa
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
- Serrano Jordan Jaime
Presidente
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 24, S 8, H B 193729, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Empresa: RESIDENCIAL INPROSS SL
Administrador
- Melgarejo Clara Marisa
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 24, S 8, H B 193729, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Empresa: INSTITUT PSICO MEDIC SANT CUGAT SL
Administrador
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32523 , F 4, S 8, H B 214053, I/A 2 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Administrador
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 15, S 8, H B 74575, I/A 8 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Empresa: IMPROS ASSISTENCIA A DOMICILI SL
Administrador
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29822 , F 35, S 8, H B 162001, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Empresa: FEELING BLUE SL
Liquidador
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33899 , F 110, S 8, H B 235085, I/A 6 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Empresa: FEELING BLUE SL
Administrador Solidario
- Sanahuja Beltran Maria Del Pilar
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33899 , F 110, S 8, H B 235085, I/A 6 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Información de SANAHUJA BELTRAN MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de SANAHUJA BELTRAN MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANAHUJA BELTRAN MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos