SANABRIA MARLENE DE LAS MERCEDES
Informe ejecutivo de SANABRIA MARLENE DE LAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANABRIA MARLENE DE LAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAIROS&AION CORP. SL | Representante | 04/04/2024 | |
ADMINISTRADORA JUNO SL | Administrador Unico | 03/04/2024 | |
KAIROS&AION CORP. SL | Apoderado | 12/12/2023 |
VINCULACIONES DE SANABRIA MARLENE DE LAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANABRIA MARLENE DE LAS MERCEDES
Empresa: KAIROS&AION CORP. SL
Administrador Unico
Representante
- Sanabria Marlene De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 65, S 8, H M 658569, I/A 7 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: ADMINISTRADORA JUNO SL
Administrador Unico
- Sanabria Marlene De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46613 , F 173, S 8, H M 818329, I/A 1 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: KAIROS&AION CORP. SL
Apoderado
- Sanabria Marlene De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 65, S 8, H M 658569, I/A 6 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: KAIROS&AION CORP. SL
Administrador Unico
- Sanabria Marlene De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 64, S 8, H M 658569, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Empresa: APOLLO MARKET SL
Administrador Unico
- Sanabria Marlene De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30487 , F 76, S 8, H M 548647, I/A 7 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Empresa: KAIROS&AION CORP. SL
Administrador Unico
- Sanabria Marlene De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 60, S 8, H M 658569, I/A 1 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Empresa: APOLLO MARKET SL
Administrador Unico
- Sanabria Marlene De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30487 , F 73, S 8, H M 548647, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Información de SANABRIA MARLENE DE LAS MERCEDES
Mostramos los datos de SANABRIA MARLENE DE LAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANABRIA MARLENE DE LAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos