SANA ULLAH RAJA RAJA
Informe ejecutivo de SANA ULLAH RAJA RAJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANA ULLAH RAJA RAJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES EUROCITY SL | Apoderado Solidario | 16/03/2016 |
VINCULACIONES DE SANA ULLAH RAJA RAJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANA ULLAH RAJA RAJA
Empresa: C. O. P FUERTE 2011 SL
Administrador Unico
- Sana Ullah Raja Raja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46260 , F 184, S 8, H B 514608, I/A 2 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Empresa: C. O. P FUERTE 2011 SL
Administrador Unico
- Sana Ullah Raja Raja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46260 , F 183, S 8, H B 514608, I/A 1 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-08
Empresa: ALMACENES EUROCITY SL
Apoderado Solidario
- Sana Ullah Raja Raja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44823 , F 96, S 8, H B 468588, I/A 2 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Información de SANA ULLAH RAJA RAJA
Mostramos los datos de SANA ULLAH RAJA RAJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANA ULLAH RAJA RAJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos