SAN VICENTE RIVA RAMIRO
Informe ejecutivo de SAN VICENTE RIVA RAMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN VICENTE RIVA RAMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES SAN VICENTE ALONSO SL | Administrador Unico | 12/07/2017 |
VINCULACIONES DE SAN VICENTE RIVA RAMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN VICENTE RIVA RAMIRO
Empresa: GASTRO GROCERY SPAIN GGS SL
Administrador Unico
- San Vicente Riva Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38635 , F 41, S 8, H M 687061, I/A 2 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Empresa: GASTRO GROCERY SPAIN GGS SL
Administrador Unico
- San Vicente Riva Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38635 , F 41, S 8, H M 687061, I/A 1 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Empresa: DISTRIBUCIONES SAN VICENTE ALONSO SL
Administrador Unico
- San Vicente Riva Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34774 , F 77, S 8, H M 625463, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Empresa: DISTRIBUCIONES SAN VICENTE ALONSO SL
Administrador Solidario
- Alonso Madero Jose
- San Vicente Riva Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34774 , F 77, S 8, H M 625463, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Empresa: DISTRIBUCIONES SAN VICENTE ALONSO SL
Administrador Solidario
- Alonso Madero Jose
- San Vicente Riva Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34774 , F 75, S 8, H M 625463, I/A 1 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Información de SAN VICENTE RIVA RAMIRO
Mostramos los datos de SAN VICENTE RIVA RAMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN VICENTE RIVA RAMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos