SAN SEGUNDO GONZALEZ JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de SAN SEGUNDO GONZALEZ JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN SEGUNDO GONZALEZ JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODEL SA | Administrador Solidario | 25/04/2013 |
VINCULACIONES DE SAN SEGUNDO GONZALEZ JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN SEGUNDO GONZALEZ JESUS ANGEL
Empresa: PRODEL SA
Administrador Solidario
- Blanco Corrionero Andres
- Lopez Falcon Alberto
- San Segundo Gonzalez Jesus Angel
- Victoria Ocaña Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31702 , F 191, S 8, H M 48767, I/A 23 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: TECNOLOGIA DIDACTICA SA
Administrador Unico
- San Segundo Gonzalez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905 , F 23, S 8, H M 18144, I/A 14 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: PRODEL SA
Administrador Solidario
- Blanco Corrionero Andres
- Lopez Falcon Alberto
- San Segundo Gonzalez Jesus Angel
- Victoria Ocaña Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31702 , F 190, S 8, H M 48767, I/A 20 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28
Empresa: TECNOLOGIA DIDACTICA SA
Administrador Unico
- San Segundo Gonzalez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905 , F 21, S 8, H M 18144, I/A 12 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: TECNOLOGIA DIDACTICA SA
Administrador Solidario
- Couceiro De Miguel Luis Antonio
- San Segundo Gonzalez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905 , F 21, S 8, H M 18144, I/A 12 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: PRODEL SA
Administrador Solidario
- Blanco Corrionero Andres
- Lopez Falcon Alberto
- San Segundo Gonzalez Jesus Angel
- Victoria Ocaña Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 43, S 8, H M 48767, I/A 18 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Empresa: PRODEL SA
Administrador Solidario
- Couceiro De Miguel Luis Antonio
- San Segundo Gonzalez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 43, S 8, H M 48767, I/A 18 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Empresa: PRODEL SA
Administrador Solidario
- Couceiro De Miguel Luis Antonio
- San Segundo Gonzalez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 43, S 8, H M 48767, I/A 17 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Información de SAN SEGUNDO GONZALEZ JESUS ANGEL
Mostramos los datos de SAN SEGUNDO GONZALEZ JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN SEGUNDO GONZALEZ JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos