SAN SALVADOR CABALLERO MANUEL
Informe ejecutivo de SAN SALVADOR CABALLERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE SAN SALVADOR CABALLERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUINTET INVESTMENTS SA | Consejero | 07/12/2020 | 10/01/2022 |
QUINTET INVESTMENTS SA | Apoderado | 23/06/2021 | 10/01/2022 |
QUINTET INVESTMENTS SA | Liquidador | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
QUINTET ASSET MANAGEMENT SA | Consejero | 20/11/2020 | 29/12/2021 |
QUINTET ASSET MANAGEMENT SA | Apoderado | 20/11/2020 | 29/12/2021 |
QUINTET ASSET MANAGEMENT SA | Liquidador | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
QUINTET ASSET MANAGEMENT SA | Apoderado Solidario | 13/07/2021 | 29/12/2021 |
INVERSIONES VARIBOSA SICAV | Consejero | 17/12/2015 | 30/07/2018 |
VALUE TREE AV SA | Consejero | 12/01/2015 | 24/06/2015 |
LAZARD SPAIN I SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2012 | 04/12/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SAN SALVADOR CABALLERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN SALVADOR CABALLERO MANUEL
Empresa: QUINTET INVESTMENTS SA
Liquidador
- San Salvador Caballero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41113 , F 78, S 8, H M 647651, I/A 24 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: QUINTET INVESTMENTS SA
Consejero
- Fievet Emmanuel Herve G
- Rapaport Escardo Emiliano
- San Salvador Caballero Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41113 , F 78, S 8, H M 647651, I/A 24 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: QUINTET ASSET MANAGEMENT SA
Liquidador
- San Salvador Caballero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34818 , F 157, S 8, H M 623191, I/A 33 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: QUINTET ASSET MANAGEMENT SA
Consejero
- Fievet Emmanuel Herve G
- Rapaport Escardo Emiliano
- San Salvador Caballero Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34818 , F 157, S 8, H M 623191, I/A 33 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: QUINTET ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Apoderado Solidario
- San Salvador Caballero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34818 , F 152, S 8, H M 623191, I/A 30 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: QUINTET INVESTMENTS A.V. SA
Apoderado
- San Salvador Caballero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41113 , F 74, S 8, H M 647651, I/A 21 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: QUINTET INVESTMENTS A.V. SA
Consejero
- Fievet Emmanuel Herve G
- Hernandez Lopez Carlos
- San Salvador Caballero Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38585 , F 221, S 8, H M 647651, I/A 16 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: QUINTET ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Apoderado
- Fievet Emmanuel Herve G
- Hernandez Lopez Carlos
- San Salvador Caballero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34818 , F 146, S 8, H M 623191, I/A 25 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: QUINTET ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Consejero
- Fievet Emmanuel Herve G
- Hernandez Lopez Carlos
- San Salvador Caballero Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34818 , F 145, S 8, H M 623191, I/A 24 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: INVERSIONES VARIBOSA SICAV
Consejero
- San Salvador Caballero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 6, S 8, H M 587941, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-28
VER MAS ACTOS
Información de SAN SALVADOR CABALLERO MANUEL
Mostramos los datos de SAN SALVADOR CABALLERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN SALVADOR CABALLERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos