SAN ROMAN SOBRINO IGNACIO
Informe ejecutivo de SAN ROMAN SOBRINO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN ROMAN SOBRINO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO TAJAMAR SA | Apoderado | 14/08/2018 |
VINCULACIONES DE SAN ROMAN SOBRINO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN ROMAN SOBRINO IGNACIO
Consejero
- Marti Scharfhausen Fernando
- Martinez Ferrando Luis Maria
- San Roman Sobrino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 97, S 8, H M 91503, I/A 50 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 93, S 8, H M 91503, I/A 46 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 93, S 8, H M 91503, I/A 46 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Consejero
- San Roman Sobrino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 93, S 8, H M 91503, I/A 45 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: COLEGIO ARENALES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27574 , F 94, S 8, H M 496929, I/A 2 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Empresa: COLEGIO ARENALES SL
Consejero
- Raez Martin Consuegra Julian
- San Roman Sobrino Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27574 , F 94, S 8, H M 496929, I/A 2 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 90, S 8, H M 91503, I/A 38 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Consejero
- San Roman Sobrino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24444 , F 90, S 8, H M 91503, I/A 37 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Empresa: COLEGIO ARENALES SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27574 , F 91, S 8, H M 496929, I/A 1 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Información de SAN ROMAN SOBRINO IGNACIO
Mostramos los datos de SAN ROMAN SOBRINO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN ROMAN SOBRINO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos