SAN ROMAN SANZ FRANCISCO ROBERTO
Informe ejecutivo de SAN ROMAN SANZ FRANCISCO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAN ROMAN SANZ FRANCISCO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEALSTARS SL | Socio Unico | 19/01/2024 | |
DEALSTARS SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
SCORPUS 90 SL | Socio Unico | 19/07/2021 | |
SCORPUS 90 SL | Administrador Unico | 19/07/2021 | |
ROCCHE GAMES 21 SL | Administrador Unico | 16/12/2020 | |
STEP OUTSIDE SL | Socio Unico | 25/05/2020 | |
STEP OUTSIDE SL | Administrador Unico | 25/05/2020 | |
XIO WAY INTERNATIONAL SL | Socio Unico | 26/10/2017 | |
XIO WAY INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 26/10/2017 | |
READY FOR SHOOTING SL | Administrador Mancomunado | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE SAN ROMAN SANZ FRANCISCO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN ROMAN SANZ FRANCISCO ROBERTO
Empresa: DEALSTARS SL
Administrador Unico
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46194 , F 74, S 8, H M 811519, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: DEALSTARS SL
Socio Único
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46194 , F 74, S 8, H M 811519, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: ENERGY FREE 4 U SL
Administrador Unico
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40701 , F 72, S 8, H M 722244, I/A 2 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-28
Empresa: SCORPUS 90 SL
Administrador Unico
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42251 , F 24, S 8, H M 747983, I/A 1 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: SCORPUS 90 SL
Socio Único
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42251 , F 24, S 8, H M 747983, I/A 1 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: ROCCHE GAMES 21 SL
Administrador Unico
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41128 , F 203, S 8, H M 729264, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Empresa: ENERGY FREE 4 U SL
Administrador Unico
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40701 , F 70, S 8, H M 722244, I/A 1 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Empresa: STEP OUTSIDE SL
Administrador Unico
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40328 , F 91, S 8, H M 716444, I/A 2 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-28
Empresa: STEP OUTSIDE SL
Socio Único
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40328 , F 91, S 8, H M 716444, I/A 2 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-28
Empresa: XIO WAY INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- San Roman Sanz Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36479 , F 120, S 8, H M 655356, I/A 1 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
VER MAS ACTOS
Información de SAN ROMAN SANZ FRANCISCO ROBERTO
Mostramos los datos de SAN ROMAN SANZ FRANCISCO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN ROMAN SANZ FRANCISCO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos