SAN ROMAN RUIZ RAFAEL
Informe ejecutivo de SAN ROMAN RUIZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN ROMAN RUIZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEST MESH SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 06/06/2016 | 21/11/2018 |
BEST MESH SOLUTIONS SL | Representante | 03/07/2013 | 23/07/2018 |
BEST MESH SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 14/10/2013 | 06/06/2016 |
VINCULACIONES DE SAN ROMAN RUIZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN ROMAN RUIZ RAFAEL
Empresa: BEST MESH SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- San Roman Ruiz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31233 , F 92, S 8, H M 562164, I/A 8 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Empresa: BEST MESH SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31233 , F 92, S 8, H M 562164, I/A 7 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: STRATESYS RACK SL
Apoderado Solidario
- San Roman Ruiz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31233 , F 90, S 8, H M 562164, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: STRATESYS RACK SL
Apoderado Mancomunado
- Rodriguez Alvarez Jose Benito
- San Roman Ruiz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31233 , F 90, S 8, H M 562164, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: STRATESYS RACK SL
Apoderado Mancomunado
- Rodriguez Alvarez Jose Benito
- San Roman Ruiz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31233 , F 89, S 8, H M 562164, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: STRATESYS RACK SL
Consejero
Presidente
Representante
- Gonzalez Diez Juan Manuel
- Montane Benet Ramon
- Rodriguez Alvarez Jose Benito
- San Roman Ruiz Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31233 , F 84, S 8, H M 562164, I/A 1 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Información de SAN ROMAN RUIZ RAFAEL
Mostramos los datos de SAN ROMAN RUIZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN ROMAN RUIZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos