SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO
Informe ejecutivo de SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRIGAL PARTICIPACIONES SA | SEC.NOMIEMB. | 31/07/2019 |
VINCULACIONES DE SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO
Empresa: MADRIGAL PARTICIPACIONES SA
Miem.Com.Liq
SEC.NOMIEMB.
- San Pedro Martinez Guillermo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 94, S 8, H VA 16139, I/A 59 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-47
Empresa: COMERCIAL LOSAN SL
Consejero
Secretario No Consejero
- San Pedro Martinez Guillermo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 67, S 8, H Z 13723, I/A 36 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-50
Empresa: GLOBAL USEBTI SL
Consejero
Secretario No Consejero
- San Pedro Martinez Guillermo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558 , F 168, S 8, H Z 38837, I/A 25 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-50
Empresa: ADUANAS CASPE SL
Consejero
Secretario No Consejero
- San Pedro Martinez Guillermo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 209, S 8, H Z 26369, I/A 20 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-50
Empresa: H D LEE SPAIN SL
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- San Pedro Martinez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25941 , F 37, S 8, H M 27749, I/A 92 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Información de SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO
Mostramos los datos de SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos