SAN MIGUEL GARCIA ENRIQUE
Informe ejecutivo de SAN MIGUEL GARCIA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN MIGUEL GARCIA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEBEN SL | Socio Unico | 25/05/2017 | |
NATURMORUM SL | Administrador Unico | 09/09/2013 |
VINCULACIONES DE SAN MIGUEL GARCIA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN MIGUEL GARCIA ENRIQUE
Empresa: KEBEN SL
Administrador Solidario
- San Miguel Garcia Enrique
- San Miguel Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 60, S 8, H S 30879, I/A 5 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-39
Empresa: KEBEN SL
Administrador Solidario
- San Miguel Garcia Enrique
- San Miguel Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 60, S 8, H S 30879, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-39
Empresa: KEBEN SL
Administrador Unico
- San Miguel Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 60, S 8, H S 30879, I/A 3 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-39
Empresa: KEBEN SL
Administrador Unico
- San Miguel Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 59, S 8, H S 30879, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-39
Empresa: KEBEN SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Argos Jose Ruben
- San Miguel Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 59, S 8, H S 30879, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-39
Empresa: KEBEN SL
Socio Único
- San Miguel Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 59, S 8, H S 30879, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-39
Empresa: LA BODEGUILLA DEL PUERTO DE RAOS SL
Administrador Solidario
- San Miguel Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 28, S 8, H S 29736, I/A 3 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-39
Empresa: KEBEN SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Argos Jose Ruben
- San Miguel Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 58, S 8, H S 30879, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-39
Empresa: LA BODEGUILLA DEL PUERTO DE RAOS SL
Administrador Solidario
- San Miguel Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 27, S 8, H S 29736, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-39
Empresa: NATURMORUM SL
Administrador Unico
- San Miguel Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 106, S 8, H S 23241, I/A 3 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-39
VER MAS ACTOS
Información de SAN MIGUEL GARCIA ENRIQUE
Mostramos los datos de SAN MIGUEL GARCIA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN MIGUEL GARCIA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos