SAN MIGUEL AGUADO LUIS
Informe ejecutivo de SAN MIGUEL AGUADO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAN MIGUEL AGUADO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZONA CONFORT TAPIZADOS SL | Administrador Unico | 16/06/2020 | |
INVERSIONES RUTQUESA SA | Administrador Unico | 07/06/2010 | |
INVERSIONES RUTQUESA SA | Apoderado | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE SAN MIGUEL AGUADO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN MIGUEL AGUADO LUIS
Empresa: ZONA CONFORT TAPIZADOS SL
Administrador Unico
- San Miguel Aguado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10829, L 8108, F 183, S 8, H V 192985, I/A 1 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-46
Empresa: TAPIS ESTIL SL
Administrador Solidario
- Belenguer Raga Francisco
- San Miguel Aguado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3810, L 1122, F 215, S 8, H V 1111, I/A 10 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-46
Empresa: TAPIDECOR 2003 SL
Administrador Solidario
- Belenguer Raga Francisco Jose
- San Miguel Aguado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7784, L 5080, F 217, S 8, H V 96466, I/A 4 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-46
Empresa: INVERSIONES RUTQUESA SA
Administrador Unico
- San Miguel Aguado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8139, L 5432, F 91, S 8, H V 104333, I/A 3 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-46
Empresa: INVERSIONES RUTQUESA SA
Apoderado
- San Miguel Aguado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8139, L 5432, F 90, S 8, H V 104333, I/A 2 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-46
Información de SAN MIGUEL AGUADO LUIS
Mostramos los datos de SAN MIGUEL AGUADO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN MIGUEL AGUADO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos