SAN MARTIN QUILES BEATRIZ
Informe ejecutivo de SAN MARTIN QUILES BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAN MARTIN QUILES BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO SM QUILES SL | Administrador Solidario | 21/06/2016 | |
SAN MARTIN KULSERVICE SL | Administrador Solidario | 18/09/2013 |
VINCULACIONES DE SAN MARTIN QUILES BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN MARTIN QUILES BEATRIZ
Empresa: SILENCIO VERDE SL
Administrador Unico
- San Martin Quiles Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30810 , F 125, S 8, H M 554525, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: GESTION Y COCHES SL
Administrador Unico
- San Martin Quiles Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30810 , F 124, S 8, H M 554525, I/A 3 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Empresa: ESTUDIO SM QUILES SL
Administrador Solidario
- San Martin Quiles Beatriz
- San Martin Quiles Belen Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34795 , F 180, S 8, H M 625870, I/A 1 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: ZUDOR & LOSADI SL
Apoderado
- San Martin Quiles Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133 , F 165, S 8, H M 146978, I/A 6 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
Empresa: SAN MARTIN KULSERVICE SL
Administrador Solidario
- San Martin Quiles Beatriz
- San Martin Quiles Belen Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 210, S 8, H M 565029, I/A 1 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Empresa: ZUDOR & LOSADI SL
Apoderado
- San Martin Quiles Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133 , F 165, S 8, H M 146978, I/A 5 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Información de SAN MARTIN QUILES BEATRIZ
Mostramos los datos de SAN MARTIN QUILES BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN MARTIN QUILES BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos