SAN MARTIN DIAZBEDIA EDUARDO
Informe ejecutivo de SAN MARTIN DIAZBEDIA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAN MARTIN DIAZBEDIA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RITTENHOUSE SQUARE INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2024 | |
RITTENHOUSE SQUARE INVESTMENTS SL | Vicepresidente | 08/02/2024 | |
RITTENHOUSE SQUARE INVESTMENTS SL | Consejero | 08/02/2024 | |
PORT MED BARCELONA SA | Apoderado Solidario | 02/09/2022 | |
PORT MED BARCELONA SA | Consejero | 02/08/2022 |
VINCULACIONES DE SAN MARTIN DIAZBEDIA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN MARTIN DIAZBEDIA EDUARDO
Empresa: RITTENHOUSE SQUARE INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Fernandez Salvador
- Muñoz Villanueva Antonio
- San Martin Diazbedia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 33953, I/A 3 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-13
Empresa: RITTENHOUSE SQUARE INVESTMENTS SL
Consejero
- Cebrian Del Pino Miguel
- De Esteban Chocarro Javier
- Garcia Teso Javier
- Pascual Orero Isidro
- San Martin Diazbedia Eduardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- San Martin Diazbedia Eduardo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 33, S 8, H CR 33953, I/A 1 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-13
Empresa: PORT MED BARCELONA SA
Apoderado Solidario
- Carvajal Borrero Estanislao
- San Martin Diazbedia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48384 , F 76, S 8, H B 447671, I/A 19 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-08
Empresa: PORT MED BARCELONA SA
Consejero
- Carvajal Borrero Estanislao
- Rivera Olalquiaga Alvaro
- San Martin Diazbedia Eduardo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48309 , F 211, S 8, H B 447671, I/A 15 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Información de SAN MARTIN DIAZBEDIA EDUARDO
Mostramos los datos de SAN MARTIN DIAZBEDIA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN MARTIN DIAZBEDIA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos