SAN JUAN RUIZ LOIZAGA RAQUEL
Informe ejecutivo de SAN JUAN RUIZ LOIZAGA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAN JUAN RUIZ LOIZAGA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONDA ARANDA SA | Consejero | 25/06/2021 | |
ESCUDERO ASESORIA Y GESTION SA | Consejero Delegado Solidario | 13/11/2014 | |
ESCUDERO ASESORIA Y GESTION SA | Presidente | 13/11/2014 | |
ESCUDERO ASESORIA Y GESTION SA | Consejero | 13/11/2014 |
VINCULACIONES DE SAN JUAN RUIZ LOIZAGA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN JUAN RUIZ LOIZAGA RAQUEL
Empresa: ONDA ARANDA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escudero San Juan Fernando
- Escudero San Juan Inmaculada Raquel
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305, L 96, F 31, S 8, H BU 3367, I/A 12 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-09
Empresa: ONDA ARANDA SA
Consejero
- Escudero San Juan Fernando
- Escudero San Juan Inmaculada Raquel
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305, L 96, F 31, S 8, H BU 3367, I/A 12 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-09
Empresa: ESCUDERO ASESORIA Y GESTION SA
Consejero Delegado Solidario
- Escudero San Juan Fernando
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Consejero
- Altable Orza Maria Viñas
- Escudero San Juan Fernando
- Escudero San Juan Inmaculada Raquel
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Presidente
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 475, F 145, S 8, H BU 3841, I/A 8 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-09
Empresa: ONDA ARANDA SA
Consejero
- Escudero San Juan Fernando
- Escudero San Juan Inmaculada Raquel
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305, L 96, F 30, S 8, H BU 3367, I/A 11 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-09
Empresa: ONDA ARANDA SA
Consejero Delegado Solidario
Vicepresidente
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305, L 96, F 30, S 8, H BU 3367, I/A 11 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-09
Empresa: ESCUDERO ASESORIA Y GESTION SA
Consejero Delegado Solidario
- Escudero San Juan Fernando
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Consejero
- Altable Orza Maria Viñas
- Escudero San Juan Fernando
- Escudero San Juan Inmaculada Raquel
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Presidente
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 318, L 109, F 12, S 8, H BU 3841, I/A 7 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-09
Empresa: ONDA ARANDA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escudero San Juan Fernando
- Escudero San Juan Inmaculada Raquel
- Missis Ayuso Juan Jose
- Puente Aban Jose Ignacio
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- San Juan Ruiz Loizaga Raquel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305, L 96, F 30, S 8, H BU 3367, I/A 10 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-09
Información de SAN JUAN RUIZ LOIZAGA RAQUEL
Mostramos los datos de SAN JUAN RUIZ LOIZAGA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN JUAN RUIZ LOIZAGA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos