SAN JOSE REOYO AMAIA
Informe ejecutivo de SAN JOSE REOYO AMAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN JOSE REOYO AMAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECOND LANGUAGE ACQUISITION SERVICES SL | Consejero Delegado Solidario | 24/02/2010 | 09/01/2018 |
SECOND LANGUAGE ACQUISITION SERVICES SL | Secretario | 02/02/2010 | 09/01/2018 |
SECOND LANGUAGE ACQUISITION SERVICES SL | Consejero | 02/02/2010 | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE SAN JOSE REOYO AMAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN JOSE REOYO AMAIA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- San Jose Reoyo Amaia
- Spackman Kieron James
Consejero
- San Jose Reoyo Amaia
- Spackman Kieron James
- Torre Casas Almudena
Presidente
Secretario
- San Jose Reoyo Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 185, S 8, H BI 6883,B , I/ 9 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Consejero Delegado Solidario
- San Jose Reoyo Amaia
- Spackman Kieron James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 184, S 8, H BI 6883,B , I/ 8 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-48
Consejero Delegado
Consejero
- San Jose Reoyo Amaia
- Spackman Kieron James
- Torre Casas Almudena
Presidente
Secretario
- San Jose Reoyo Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 184, S 8, H BI 6883,B , I/ 7 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-48
Información de SAN JOSE REOYO AMAIA
Mostramos los datos de SAN JOSE REOYO AMAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN JOSE REOYO AMAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos