SAN JOSE FERNANDEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de SAN JOSE FERNANDEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN JOSE FERNANDEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FZH 1939 SL | Socio Unico | 06/09/2024 | |
FZH 1939 SL | Administrador Unico | 06/09/2024 |
VINCULACIONES DE SAN JOSE FERNANDEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN JOSE FERNANDEZ FERNANDO
Empresa: FZH 1939 SL
Administrador Unico
- San Jose Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83516, I/A 1 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-48
Empresa: FZH 1939 SL
Socio Único
- San Jose Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83516, I/A 1 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-48
Empresa: IRALA MOTOR SL
Liquidador
- San Jose Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040 , F 141, S 8, H BI 54501, I/A 4 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: IRALA MOTOR SL
Administrador Unico
- San Jose Fernandez Fernando
Liquidador
- San Jose Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040 , F 141, S 8, H BI 54501, I/A 4 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: IRALA MOTOR SL
Socio Único
- San Jose Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040 , F 141, S 8, H BI 54501, I/A 2 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-48
Empresa: IRALA MOTOR SL
Administrador Unico
- San Jose Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040 , F 139, S 8, H BI 54501, I/A 1 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-48
Información de SAN JOSE FERNANDEZ FERNANDO
Mostramos los datos de SAN JOSE FERNANDEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN JOSE FERNANDEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos