SAN JOSE ARENALES BIENVENIDO
Informe ejecutivo de SAN JOSE ARENALES BIENVENIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN JOSE ARENALES BIENVENIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HRD SERVICIOS Y RECURSOS SL | Administrador Unico | 22/09/2015 |
VINCULACIONES DE SAN JOSE ARENALES BIENVENIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN JOSE ARENALES BIENVENIDO
Administrador Unico
- San Jose Arenales Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 10, S 8, H VA 3771, I/A 25 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-47
Apoderado
- Cosgaya Garcia Jose Daniel
- Espinosa Rueda Jose Luis
- San Jose Arenales Bienvenido
- San Jose Arenales Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 10, S 8, H VA 3771, I/A 24 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-47
Administrador Unico
- San Jose Arenales Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 10, S 8, H VA 3771, I/A 22 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-47
Consejero
- San Jose Arenales Bienvenido
- San Jose Panic Biserka
- San Jose Panic Tatiana
Presidente
Secretario
- San Jose Arenales Bienvenido
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 10, S 8, H VA 3771, I/A 22 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-47
Empresa: HRD SERVICIOS Y RECURSOS SL
Administrador Unico
- San Jose Arenales Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 74, S 8, H VA 27647, I/A 2 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-47
Apoderado
- San Jose Arenales Bienvenido
Consejero
- San Jose Arenales Bienvenido
- San Jose Panic Biserka
- San Jose Panic Tatiana
Presidente
Secretario
- San Jose Arenales Bienvenido
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 7, S 8, H VA 3771, I/A 20 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-47
Administrador Unico
- San Jose Arenales Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 7, S 8, H VA 3771, I/A 20 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-47
Administrador Unico
- San Jose Arenales Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 7, S 8, H VA 3771, I/A 19 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-47
Información de SAN JOSE ARENALES BIENVENIDO
Mostramos los datos de SAN JOSE ARENALES BIENVENIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN JOSE ARENALES BIENVENIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos