SAN JOSE AGUADO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de SAN JOSE AGUADO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN JOSE AGUADO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINMEX 2000 SL | Administrador Unico | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE SAN JOSE AGUADO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN JOSE AGUADO MARIA LUISA
Empresa: SU VIVIENDA FINANCIADA SA
Administrador Unico
- San Jose Aguado Maria Luisa
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 124, S 8, H CR 10083, I/A 21 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-13
Empresa: SU VIVIENDA FINANCIADA SA
Administrador Unico
- San Jose Aguado Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 123, S 8, H CR 10083, I/A 18 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-13
Empresa: PROINMEX 2000 SL
Administrador Unico
- San Jose Aguado Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 200, S 8, H CR 11246, I/A 10 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-13
Información de SAN JOSE AGUADO MARIA LUISA
Mostramos los datos de SAN JOSE AGUADO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN JOSE AGUADO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos