SAN GIL VILLANUEVA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de SAN GIL VILLANUEVA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAN GIL VILLANUEVA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TADEO INVERSIONES 2 SL | Consejero | 29/07/2021 | |
EL CALERO INVERSIONES SL | Consejero | 01/07/2021 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLA LOS AGUILARES SL | Administrador Solidario | 30/12/2009 | 12/11/2013 |
VINCULACIONES DE SAN GIL VILLANUEVA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN GIL VILLANUEVA MARIA VICTORIA
Empresa: TADEO INVERSIONES 2 SL
Consejero
- Itarte Zaragueta Jose Antonio
- San Gil Villanueva Maria Victoria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 119, S 8, H SS 19640, I/A 8 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
Empresa: EL CALERO INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Itarte San Gil Clotilde
- Itarte San Gil Ignacio
- Itarte San Gil Jose Antonio
- Itarte San Gil Juan Tadeo
- San Gil Villanueva Maria Victoria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2965 , F 118, S 8, H SS 18588, I/A 9 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-20
Administrador Solidario
- Itarte Zaragueta Jose Antonio
- San Gil Villanueva Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703, L 1616, F 207, S 8, H MA 6067, I/A 12 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-29
Administrador Solidario
- Itarte Zaragueta Jose Antonio
- San Gil Villanueva Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703, L 1616, F 206, S 8, H MA 6067, I/A 9 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-29
Información de SAN GIL VILLANUEVA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de SAN GIL VILLANUEVA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN GIL VILLANUEVA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos