SAN GABINO ALZOLA ANGEL
Informe ejecutivo de SAN GABINO ALZOLA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN GABINO ALZOLA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SG LENTES INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 04/11/2013 |
VINCULACIONES DE SAN GABINO ALZOLA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN GABINO ALZOLA ANGEL
Empresa: SGA DISTRIBUTION & LOGISTIC SL
Administrador Unico
- San Gabino Alzola Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38363 , F 12, S 8, H M 682566, I/A 2 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Empresa: SGA DISTRIBUTION & LOGISTIC SL
Administrador Unico
- San Gabino Alzola Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38363 , F 11, S 8, H M 682566, I/A 1 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Empresa: SGA DISTRIBUTION & LOGISTIC SL
Socio Único
- San Gabino Alzola Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38363 , F 11, S 8, H M 682566, I/A 1 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Empresa: SG LENTES INTERNACIONAL SL
Socio Único
- San Gabino Alzola Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31587 , F 119, S 8, H M 568406, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: SG LENTES INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- San Gabino Alzola Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31587 , F 117, S 8, H M 568406, I/A 1 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Información de SAN GABINO ALZOLA ANGEL
Mostramos los datos de SAN GABINO ALZOLA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN GABINO ALZOLA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos