SAN FRUTOS GUIJARRO MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de SAN FRUTOS GUIJARRO MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN FRUTOS GUIJARRO MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINCRES SL | Administrador Solidario | 29/04/2011 |
VINCULACIONES DE SAN FRUTOS GUIJARRO MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN FRUTOS GUIJARRO MARIA NIEVES
Empresa: CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL
Administrador Solidario
- Cuello Piquero Juan Ramon
- San Frutos Guijarro Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15642 , F 40, S 8, H M 263411, I/A 7 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Empresa: CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL
Administrador Solidario
- Cuello Piquero Juan Ramon
- San Frutos Guijarro Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15642 , F 39, S 8, H M 263411, I/A 5 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Empresa: PINCRES SL
Administrador Solidario
- San Frutos Guijarro Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542 , F 155, S 8, H M 167263, I/A 9 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-28
Información de SAN FRUTOS GUIJARRO MARIA NIEVES
Mostramos los datos de SAN FRUTOS GUIJARRO MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN FRUTOS GUIJARRO MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos