SAN FELIPE SANCHO HELIODORO
Informe ejecutivo de SAN FELIPE SANCHO HELIODORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN FELIPE SANCHO HELIODORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELIOS ELECTROMEDICINA SL | Apoderado | 23/02/2015 | |
HELIOS ELECTROMEDICINA SL | Apoderado | 12/12/2013 | |
HELIODORO SAN FELIPE INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado | 11/12/2013 | |
ELECTRODOMEDICAS HELIOS SL | Apoderado | 28/11/2013 |
VINCULACIONES DE SAN FELIPE SANCHO HELIODORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN FELIPE SANCHO HELIODORO
Empresa: HELIOS ELECTROMEDICINA SL
Apoderado
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14528 , F 104, S 8, H M 240488, I/A 7 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Empresa: HELIOS GYMNA SL
Administrador Solidario
- San Felipe Fernandez Eliana
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 5, S 8, H M 481413, I/A 2 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Empresa: HELIOS ELECTROMEDICINA SL
Apoderado
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14528 , F 103, S 8, H M 240488, I/A 6 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-28
Empresa: HELIOS ELECTROMEDICINA SL
Administrador Unico
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14528 , F 103, S 8, H M 240488, I/A 5 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-28
Apoderado
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19834 , F 175, S 8, H M 349360, I/A 3 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-28
Administrador Unico
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19834 , F 174, S 8, H M 349360, I/A 2 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: ELECTRODOMEDICAS HELIOS SL
Apoderado
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12745 , F 198, S 8, H M 41898, I/A 5 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Empresa: ELECTRODOMEDICAS HELIOS SL
Administrador Unico
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12745 , F 196, S 8, H M 41898, I/A 4 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Empresa: HELIOS GYMNA SL
Administrador Solidario
- San Felipe Fernandez Eliana
- San Felipe Sancho Heliodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 1, S 8, H M 481413, I/A 1 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-28
Información de SAN FELIPE SANCHO HELIODORO
Mostramos los datos de SAN FELIPE SANCHO HELIODORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN FELIPE SANCHO HELIODORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos