SAN CRISTOBAL VELASCO JAVIER
Informe ejecutivo de SAN CRISTOBAL VELASCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAN CRISTOBAL VELASCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS SL | Apoderado | 24/04/2024 | |
GRUPO PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS SL | Apoderado | 12/01/2018 | |
GRUPO PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS SL | Apoderado Solidario | 06/04/2011 | |
PPA SERVICIOS MARITIMOS SL | Apoderado | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE SAN CRISTOBAL VELASCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN CRISTOBAL VELASCO JAVIER
Apoderado
- San Cristobal Velasco Javier
- Sierra Lorenzo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 157, S 8, H BI 58328, I/A 11 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-48
Apoderado
- San Cristobal Velasco Javier
- Sierra Lorenzo Isabel
- Sierra Lorenzo Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 156, S 8, H BI 58328, I/A 8 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Apoderado Solidario
- Isabel Sierra Lorenzo
- San Cristobal Velasco Javier
- Sierra Lorenzo Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 153, S 8, H BI 58328, I/A 3 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-48
Empresa: PPA SERVICIOS MARITIMOS SL
Apoderado
- San Cristobal Velasco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5099 , F 33, S 8, H BI 55815, I/A 3 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-48
Información de SAN CRISTOBAL VELASCO JAVIER
Mostramos los datos de SAN CRISTOBAL VELASCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN CRISTOBAL VELASCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos