SAMUEL BERNARD BARBIEUX
Informe ejecutivo de SAMUEL BERNARD BARBIEUX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAMUEL BERNARD BARBIEUX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAIDA TALISMAN SL | Administrador Unico | 26/10/2021 | |
ATTUNE TECH SL | Administrador Unico | 08/01/2021 | |
KUA PAY EXCHANGE SL | Administrador Unico | 19/06/2020 | |
KUARIX SL | Administrador Unico | 15/05/2015 | |
CREANOVATION IBERIA SL | Administrador Unico | 22/03/2013 | |
WOOT AGENCY CONSULTING SL | Liquidador | 26/10/2010 |
VINCULACIONES DE SAMUEL BERNARD BARBIEUX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMUEL BERNARD BARBIEUX
Empresa: ZAIDA TALISMAN SL
Administrador Unico
- Samuel Bernard Barbieux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47989 , F 6, S 8, H B 568492, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: ATTUNE TECH SL
Administrador Unico
- Samuel Bernard Barbieux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47602 , F 30, S 8, H B 556797, I/A 1 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Empresa: KUA PAY EXCHANGE SL
Administrador Unico
- Samuel Bernard Barbieux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47353 , F 174, S 8, H B 549401, I/A 1 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-08
Empresa: KUARIX SL
Administrador Unico
- Samuel Bernard Barbieux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44817 , F 140, S 8, H B 468419, I/A 1 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Empresa: CREANOVATION IBERIA SL
Administrador Unico
- Samuel Bernard Barbieux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43531 , F 68, S 8, H B 431602, I/A 2 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Empresa: WOOT AGENCY CONSULTING SL
Liquidador
- Samuel Bernard Barbieux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41120 , F 109, S 8, H B 379630, I/A 2 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Empresa: WOOT AGENCY CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Samuel Bernard Barbieux
- Stephane Marie Monique Roxane Marchand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41120 , F 109, S 8, H B 379630, I/A 2 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Empresa: WOOT AGENCY CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Samuel Bernard Barbieux
- Stephane Marie Monique Roxane Marchand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41120 , F 104, S 8, H B 379630, I/A 1 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Información de SAMUEL BERNARD BARBIEUX
Mostramos los datos de SAMUEL BERNARD BARBIEUX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMUEL BERNARD BARBIEUX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos