SAMPERIO SAURI EDUARDO- ANTONIO
Informe ejecutivo de SAMPERIO SAURI EDUARDO- ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAMPERIO SAURI EDUARDO- ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QERQUS SENDA BERRIA SL | Apoderado | 18/12/2023 | |
QERQUS SENDA BERRIA SL | Secretario | 13/07/2021 | |
QERQUS SENDA BERRIA SL | Consejero Delegado | 13/07/2021 | |
QERQUS SENDA BERRIA SL | Consejero | 13/07/2021 |
VINCULACIONES DE SAMPERIO SAURI EDUARDO- ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMPERIO SAURI EDUARDO- ANTONIO
Empresa: QERQUS SENDA BERRIA SL
Apoderado
- Samperio Sauri Eduardo- Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5956 , F 159, S 8, H BI 75826, I/A 9 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-48
Empresa: QERQUS SENDA BERRIA SL
Consejero Delegado
- Samperio Sauri Eduardo- Antonio
- Velez De Mendizabal Perez Iker
Consejero
- Fernandez Barcena Miguel
- Samperio Sauri Eduardo- Antonio
- Uriarte Uranga Jon
- Velez De Mendizabal Perez Iker
Presidente
Secretario
- Samperio Sauri Eduardo- Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5956 , F 155, S 8, H BI 75826, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-48
Empresa: QERQUS SENDA BERRIA SL
Apoderado
- Samperio Sauri Eduardo- Antonio
- Velez De Mendizabal Perez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5956 , F 155, S 8, H BI 75826, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-48
Empresa: QERQUS SENDA BERRIA SL
Administrador Unico
Apoderado
- Samperio Sauri Eduardo- Antonio
- Velez De Mendizabal Perez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5956 , F 155, S 8, H BI 75826, I/A 2 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: QERQUS SENDA BERRIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Barcena Miguel
- Samperio Sauri Eduardo- Antonio
- Torre Ortega Isusko
- Velez De Mendizabal Perez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5956 , F 155, S 8, H BI 75826, I/A 2 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: QERQUS SENDA BERRIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Barcena Miguel
- Samperio Sauri Eduardo- Antonio
- Torre Ortega Isusko
- Velez De Mendizabal Perez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5956 , F 154, S 8, H BI 75826, I/A 1 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Información de SAMPERIO SAURI EDUARDO- ANTONIO
Mostramos los datos de SAMPERIO SAURI EDUARDO- ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMPERIO SAURI EDUARDO- ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos