SAMPER RIVAS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SAMPER RIVAS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAMPER RIVAS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JORGE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2023 | |
INTERCAMBIOS DE DERIVADOS PORCINOS SL | Administrador Unico | 23/11/2022 | |
CAMPODULCE CURADOS SA | Administrador Unico | 29/08/2022 | |
MAYWAIF SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 04/02/2022 | |
JORGE SL | Consejero | 23/09/2021 | |
JORGE SL | Secretario | 23/09/2021 | |
PROTEINAS Y DERIVADOS SL | Administrador Unico | 28/11/2018 | |
EUROPEAN FROZEN MEALS SL | Apoderado Solidario | 29/11/2016 | |
TECNICA AGROPECUARIA SA | Administrador Unico | 23/11/2016 | |
FORTUNE PIG SL | Apoderado Solidario | 17/11/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SAMPER RIVAS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMPER RIVAS MARIA DEL CARMEN
Empresa: JORGE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Samper Rivas Jorge
- Samper Rivas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4015 , F 14, S 8, H Z 11451, I/A 59 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-50
Administrador Unico
- Samper Rivas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 195, S 8, H Z 27125, I/A 15 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-50
Administrador Mancomunado
- Samper Rivas Maria Del Carmen
- Sanz Asensio Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 195, S 8, H Z 27125, I/A 15 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-50
Empresa: CAMPODULCE CURADOS SA
Administrador Unico
- Samper Rivas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 130, S 8, H Z 52986, I/A 13 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-50
Empresa: CAMPODULCE CURADOS SA
Administrador Mancomunado
- Samper Rivas Maria Del Carmen
- Sanz Asensio Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 130, S 8, H Z 52986, I/A 13 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-50
Empresa: TECNICA AGROPECUARIA SA
Administrador Unico
- Samper Rivas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 46, S 8, H Z 9998, I/A 33 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-50
Empresa: MAYWAIF SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Samper Rivas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 163, S 8, H M 754723, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: JORGE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Borrego Manuel
- GESTION SPANIAROS SL
- Samper Rivas Jorge
- Samper Rivas Maria Del Carmen
- Samper Rivas Sergio
Presidente
Secretario
- Samper Rivas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4015 , F 13, S 8, H Z 11451, I/A 57 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-50
Empresa: PROTEINAS Y DERIVADOS SL
Administrador Unico
- Samper Rivas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 151, S 8, H Z 28211, I/A 9 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-50
Empresa: PROTEINAS Y DERIVADOS SL
Administrador Mancomunado
- Galvez Torres Gregorio
- Samper Rivas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 151, S 8, H Z 28211, I/A 9 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-50
VER MAS ACTOS
Información de SAMPER RIVAS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SAMPER RIVAS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMPER RIVAS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos