SAMPEDRO MARTINEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de SAMPEDRO MARTINEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAMPEDRO MARTINEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINERBA BEBES SL | Administrador Unico | 22/08/2013 | |
MIMOS BABY LEON SL | Administrador Solidario | 25/02/2010 |
VINCULACIONES DE SAMPEDRO MARTINEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMPEDRO MARTINEZ ROBERTO
Empresa: GESTION HOSTELERA BIAZTERI SL
Administrador Unico
- Sampedro Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 70, S 8, H VI 16718, I/A 3 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-01
Empresa: GESTION HOSTELERA BIAZTERI SL
Administrador Unico
- Sampedro Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 64, S 8, H VI 16718, I/A 1 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-01
Empresa: MINERBA BEBES SL
Administrador Unico
- Sampedro Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1259 , F 209, S 8, H LE 22374, I/A 1 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-24
Empresa: MIMOS BABY LEON SL
Administrador Solidario
- Patrocinio Perez Ana-maria
- Sampedro Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 135, S 8, H LE 20129, I/A 1 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-24
Información de SAMPEDRO MARTINEZ ROBERTO
Mostramos los datos de SAMPEDRO MARTINEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMPEDRO MARTINEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos